2008-07-07: Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Mundt Direkt. GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Mundt, Wolfgang, Werbekaufmann, Leonberg.
2010-07-26: Geschäftsanschrift: Hintere Straße 20, 71229 Leonberg. Bestellt als Geschäftsführer: Mundt, Daniel Marc, Leonberg, *07.08.1976. Nicht mehr Geschäftsführer: Grimeisen, Maria, Leonberg, *20.01.1947.
2015-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Mundt, Daniel Marc, Leonberg, *07.08.1976.
2015-09-28: Bestellt als Geschäftsführer: Geiger, Chris-Markus, Stuttgart, *21.02.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-22: Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Geschäftsanschrift: Reinsburgstraße 42, 70178 Stuttgart.
2020-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: People United GmbH.