2018-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Fischnaller, Nicole; Geschäftsführer: 2.
Ziegler, Monika, *01.10.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-11-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Konstanzer Straße 57, 10707 Berlin
2022-05-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ziegler, Monika; Geschäftsführer: 3.
Fischnaller, Nicole Brigitte, *28.08.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen