2010-07-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.06.2010. Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Allee 10, 44263 Dortmund. Gegenstand: Der Betrieb eines Verlages für Online- und Printmedien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Stammkapital: 25.200,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Joerdell, Franz Peter, Solingen, *18.10.1976; Jung, Sun-Mi, Waltrop, *05.06.1974; Thorn, Mark Andre, Köln, *08.12.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Joerdell, Franz Peter, Solingen, *18.10.1978; Thorn, Mark Andre, Köln, *08.12.1976.
2012-07-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Schillerstr. 43 a, 44147 Dortmund.
2013-08-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Johanna-Melzer-Str. 11 a, 44147 Dortmund.
2014-10-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gutenbergstr. 36, 44139 Dortmund.
2015-09-11: Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb eines Verlages für Online- und Printmedien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln und Haushaltswaren aller Art.
2017-10-06: Der Sitz ist nach Bochum ( nunmehr Amtsgericht Bochum, HRB 16859) verlegt.