2006-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Ersfeld, Peter.
2008-11-24: Von Amts wegen als Inhalt des Gesellschaftsvertrages nachgetragen: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt als Geschäftsführer: Ersfeld, Heike, Köln, *12.11.1972; Ersfeld, Nils, Köln, *23.05.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2014-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde insbesondere § 2 und damit der Gegenstand des Unternehmens geändert. der Handel, insbesondere mit Metzgerei- und Gastronomiebedarfsartikeln.
2015-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Ersfeld, Arnold.