2017-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Meinecke, Nicole, Oldenburg, *13.11.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Homuth, Jürgen, Bremen, *08.07.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Homuth, Jürgen, Bremen, *08.07.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Heine, Carsten, Oldenburg, *30.04.1967; Heine, Burkhard, Oldenburg, *03.02.1980, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.