2005-11-03: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) und § 2 Absatz 1 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Peter Wolters GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Vertrieb und Installation von Produkten der Informationstechnologie sowie Beratung und Schulung in diesem Rahmen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hans, Ulrich, Kempen, *10.10.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Wolters, Peter, Kempen, *11.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-21: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wolters, Barbara, Kempen, *10.12.1970.