2007-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Wuchner, Heinz, Frankfurt am Main, *28.01.1950. Bestellt als Geschäftsführerin: Dieler-Wuchner, Petra, Frankfurt am Main, *15.10.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-27: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Krautgartenweg 16, 60439 Frankfurt am Main. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidatorin: Dieler-Wuchner, Petra, Frankfurt am Main, *15.10.1952, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-08-12: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.