2007-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Kullmann, Gernot. Bestellt als Geschäftsführer: Hecken, Jost, Bornheim, *27.03.1966.
2008-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2008 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 Ziffer 1 zu ändern. 26.000,00 EUR. Zwischen der Zutra Speditions-Gesellschaft mbH als gewinnabführender Gesellschaft und der Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 13089) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 16.01.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Zutra Speditions-Gesellschaft mbH durch Beschluss vom 09.06.2008 zugestimmt.
2012-11-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Aachener Straße 1042 a, 50858 Köln.
2013-05-29: Der mit der der Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 13089) am 16.01.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.04.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2013 hat der Änderung zugestimmt.
2018-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Esser, Helmut, Köln, *01.11.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Gamm, Michael, Neuss, *05.11.1968.
2020-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2020/16.12.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Pfeifer & Langen Logistik GmbH.
2021-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Häffner, Jürgen, Ingelheim, *14.11.1964; Schwarz, Dirk, Hagen, *21.06.1972.