2021-10-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2021. Geschäftsanschrift: Liebenzeller Straße 35, 75339 Höfen an der Enz. Gegenstand: der Betrieb eines Alten- und Pflegeheims. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Burghardt, Horst, Höfen an der Enz, *13.05.1945; Burghardt, Frank, Höfen an der Enz, *13.06.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführerin: Burkhardt, Carolin, Straubenhardt, *21.06.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-25: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführerin: Burghardt, Carolin, Straubenhardt, *21.06.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Burghardt, Horst, Höfen an der Enz, *13.05.1945.