2009-01-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.12.2008 mit Nachtrag vom 17.12.2008. Geschäftsanschrift: Schöne Aussicht 2, 74867 Neunkirchen. Gegenstand: Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen sowie die Erbringung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere das Betreiben des Pflegewohnparks Glück im Winkel. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Zamzau, Cornelia, geb. Kalmbach, Binau, *20.03.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-02: Bestellt als Geschäftsführer: Zamzau, Fabian, Binau, *05.10.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Zamzau, Cornelia, geb. Kalmbach, Binau, *20.03.1959.
2018-10-01: Einzelprokura: Ersing, Christian Wolfgang Maximilian, Stuttgart, *21.11.1978.
2018-11-16: Bestellt als Geschäftsführer: Göttert, Gerhard, Neuenbürg, *31.05.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Zamzau, Fabian, Binau, *05.10.1990.
2019-10-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Göttert, Gerhard, Neuenbürg, *31.05.1956.
2020-07-07: Bestellt als Geschäftsführer: Ersing, Christian Wolfgang Maximilian, Stuttgart, *21.11.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Ersing, Christian Wolfgang Maximilian, Stuttgart, *21.11.1978.
2020-08-27: Bestellt als Geschäftsführer: Haupt, Andreas, Ilsfeld, *24.10.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Haupt, Andreas, Ilsfeld, *24.10.1965.