2012-01-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ott, Andreas, Hanau, *21.05.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Heßberger, Pasqual, Frankfurt am Main, *16.03.1971; Kemmerer, Peter, Hanau, *06.05.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Alzenau. Geschäftsanschrift: Industriegebiet Süd E11, 63755 Alzenau.
2019-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2019 hat die Änderung der Ziffer 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Karlstein. Geschäftsanschrift: Frankenstraße 21, 63791 Karlstein.
2022-05-04: Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2022 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,. Neue Firma: Phao Emdion GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Steinkellner, René, Fohnsdorf / Österreich, *05.05.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.