2013-04-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.02.2013. Geschäftsanschrift: Schelztorstraße 22, 73728 Esslingen am Neckar. Gegenstand: Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Roe, Gabriele, Esslingen am Neckar, *04.09.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-29: Bestellt als Geschäftsführer: Schille, Thomas Jürgen, Schwieberdingen, *01.01.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Schille, Thomas Jürgen, Schwieberdingen, *01.01.1971.
2020-06-05: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart. Neue Geschäftsanschrift: Neuffenstraße 11, 70188 Stuttgart. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schille, Wibke, Stuttgart, *23.08.1977.
2021-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leonberg. Neue Geschäftsanschrift: Quellenstraße 3, 71229 Leonberg.