2007-11-06: Bestellt als Geschäftsführer: Nguyen, Hue Anh, Paderborn, *20.09.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Nguyen, Bich Nhu, Paderborn, *05.02.1965.