2010-12-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zeiser, Vitali, Gummersbach, *21.02.1976.
2012-12-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lietmann, Josef August, Bad Laer, *07.12.1964.
2014-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.800.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterversammlung) Abs. 2 und § 9 (Beirat) Abs. 2 beschlossen. 7.800.000,00 EUR.
2015-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Sudholt, Herbert, Hildesheim, *20.09.1949.
2015-01-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vinke, Lars, Bramsche, *12.08.1976.
2016-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 , § 7 (Geschäftsführung und Vertretung), § 8 Ziff. (2) - (4), (7), (13)(Gesellschafterversammlung), § 10 Ziff. (1) (Jahresabschluß und Ergebnisverwendung) und § 17 (Verschwiegenheitspflicht) beschlossen. § 9 und § 15 Satz 2 wurden ersatzlos gestrichen.
2016-04-19: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Brunck, Bernd-Michael, Amtzell, *25.05.1959, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-17: Bestellt als Geschäftsführer: Rohnert, Stephan, Velbert, *07.02.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohnert, Stephan, Velbert, *07.02.1970.
2017-07-04: Prokura erloschen: Lietmann, Josef August, Bad Laer, *07.12.1964; Zeiser, Vitali, Gummersbach, *21.02.1976.
2017-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brunck, Bernd-Michael, Amtzell, *25.05.1959.
2017-09-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schminner, Wolfgang, Gummersbach, *12.10.1952.
2018-12-10: Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 01.12.2018 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.