2007-07-04: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ostrach.
2017-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Beratung, Konzeption Planung und Erbringung von IT-Dienstleistungen. Bestellt als Geschäftsführer: Heine, Dominik, Stuttgart, *20.07.1984. Nicht mehr Geschäftsführer: Heine, Maria-Luise, geb. Kiene, Ostrach, *03.09.1949.
2018-02-28: Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Beratung, Konzeption, Planung und Erbringung von IT-Dienstleistungen.