2007-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Guhlmann, Wilfried Wilhelm Friedrich, Ingelheim, *28.04.1944.
2019-02-21: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Schönberger Straße 20, 65760 Eschborn.
2019-03-20: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Schönberger Straße 2, 65760 Eschborn.
2019-06-06: Bestellt als Geschäftsführerin: Hallmann, Barbara Christine Erika, Eschborn, *17.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.