2021-05-27: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Staufenstraße 1, 78056 Villingen-Schwenningen. Bestellt als Geschäftsführer: Ellenberger, Ralf, Spaichingen, *15.11.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Lins, Michael, Villingen-Schwenningen, *12.07.1957.