2019-04-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.04.2019. Geschäftsanschrift: Hindenburgstraße 3, 89584 Ehingen Donau. Gegenstand: Der Betrieb eines Planungsbüros für technische Gebäudeausrüstung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Köck, Christian, Rottenacker, *10.03.1977; Sonnenstädt, Rüdiger Werner, Erbach, *20.09.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Sonnenstädt, Rüdiger Werner, Erbach, *20.09.1956.