2014-07-21: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Hertel, Frank, Dresden, *01.02.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geburtsdatum von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Werner, Jürgen, Dresden, *28.01.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Plasticard-ZFT Verwaltungs GmbH. Neuer Gegenstand: Verwaltung und Vermietung von Grundbesitz.
2019-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 70,82 EUR auf 51.200,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen. Insbesondere wurden geändert: Ziffern 2 , 4 (Stammkapital), 6 (Vertretung). Geschäftsanschrift: Wiesbadener Str. 4c, 01159 Dresden. Neuer Gegenstand: Verwaltung und Vermietung von Grundbesitz sowie die Erbringung von Beratungsleistungen, mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung. Neues Stammkapital: 51.200,00 EUR. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Hertel, Frank, Kurort Hartha, *01.02.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pawlak, Jörg, Klipphausen, *10.05.1961.