2012-07-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 4 (Stammkapital) und 7 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht) beschlossen. Stammkapital nun: 25.600,00 EUR.
2012-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Ajdini, Nurhan, Niederhasli (Schweiz), *23.05.1988; Freienmuth, Walter Philipp, Zug (Schweiz), *10.07.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rinderle, Iris, geb. Ebner, Kauffrau, Radolfzell am Bodensee; Rutz, Georg, Verwaltungsratspräsident, Schlieren/Schweiz.