2017-11-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2017 hat die Änderung des § 5 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Mühlfeld 11, 83324 Ruhpolding. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haberlander, Rudolf, Spenglermeister, Ruhpolding.
2019-11-12: Bestellt: Geschäftsführer: Hallweger, Mathias, Ruhpolding, *25.07.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.