2009-06-15: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2009-06-15: . Nicht mehr Vorstand: Friedl, Thomas Patrick, Ostfildern, *05.05.1955.
2015-11-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Barilovic, Denis, Großkrotzenburg, *28.04.1968; Odenthal, Alexandra, Mörfelden-Walldorf, *27.06.1978.
2018-07-09: Geschäftsanschrift: Erlenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main.