2009-01-28: (Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungen mit Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Elektrastraße 6, 81925 München. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Pohlmann, Frank, Alling, *30.04.1974; Spulak, Robert, München, *27.04.1975; Ziegler, Christoph, München, *06.05.1965.
2015-07-04: Pohlmann und Spulak oHG. Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck. Geschäftsanschrift: Landsberger Straße 98, 82110 Germering. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Ziegler, Christoph, München, *06.05.1965.