2014-05-19: Prokura: 2.
Dr. Lang, Barbara, *23.06.1965, Berlin; Einzelprokura
2016-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Töllner, Dörte; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Eberz, Christian; Geschäftsführer: 3.
Dr. Keim, Gerhard, *17.09.1963, Tübingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Dr. Lang, Barbara, *23.06.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Wenker, Tobias, *22.04.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-08-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Wenker, Tobias; Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Lang, Barbara
2016-11-11: Geschäftsführer: 6.
Welter, Christoph, *13.04.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-06-27: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Feige, Silva, *07.05.1978, Berlin; Einzelprokura
2017-12-20: Firma: Point Blank Research & Consultancy GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2018-05-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wallstraße 27, 10179 Berlin
2021-04-20: Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die landesweite und internationale gewerbliche Marktforschung und Marketing-Beratung. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .