2007-10-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohlfing, Bernd, Minden.
2009-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geschäftsanschrift: Bierpohlweg 28, 32425 Minden. Neuer Gegenstand: Betrieb eines Kraft- und Freizeitsport- und Fitness-Unternehmens, Betrieb einer Sauna und eines Sonnenstudios sowie Verkauf antialkoholischer Getränke, Handel mit Elektrogeräten, insbesondere mit neuen und gebrauchten Fernsehern. Geschäftsführer: Rohlfing, Bernd, Minden, *11.08.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rehmer, Frank, Kaufmann, Minden, *04.08.1962.
2010-04-12: Geschäftsführer: Rehmer, Frank, Minden, *04.08.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Rohlfing, Bernd, Minden, *11.08.1962.