2015-08-17: Geschäftsanschrift: Riestedter Straße 26, 06526 Sangerhausen. Bestellt: Geschäftsführer: Wirth, Wolfgang, Lutherstadt Eisleben OT Rothenschirmbach, *12.08.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2021-12-01: Bestellt: Geschäftsführer: Klaus, Torsten, Nordhausen, *08.10.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fiedler, Adelbert, Pölsfeld; Wirth, Wolfgang, Lutherstadt Eisleben OT Rothenschirmbach, *12.08.1957.