2007-11-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Janßen, Udo, München, *15.12.1967; Peters, André, Besigheim, *12.04.1970.
2010-03-29: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.075,88 um EUR 24,12 auf EUR 26.100,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 4 und 8 zu ändern. 26.100,00 EUR.
2017-10-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Böger, Thorsten, Stade, *24.07.1969.
2017-12-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gesundheitscampus-Süd 29, 447801 Bochum.
2018-01-03: HRB 4058: Contec Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH., Bochum, Gesundheitscampus-Süd 29, 447801 Bochum. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum.
2018-05-30: Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 26.100,00 EUR auf 52.200,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 52.200,00 EUR.