2007-03-09: Bestellt als Geschäftsführer: Geßler, Jürgen, Rheinstetten, *27.05.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Angelkötter, Frank, Schwetzingen, *22.05.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Abs. 1 (Geschäftsjahr) beschlossen. Geschäftsanschrift: Porschestraße 1, 74321 Bietigheim-Bissingen.
2013-10-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Becker, Jan, Stuttgart, *21.12.1970.
2014-04-01: Neue Geschäftsanschrift: Grönerstraße 5, 71636 Ludwigsburg.
2014-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ludwigsburg.
2015-03-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Geßler, Jürgen, Karlsruhe, *27.05.1964.
2015-07-21: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kurtzke, Christian, Stuttgart, *12.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Becker, Jan, Stuttgart, *21.12.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kurtzke, Christian, Stuttgart, *12.04.1969.
2017-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: Gerrmann, Holger, Stuttgart, *18.05.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Angelkötter, Frank, Schwetzingen, *22.05.1964. Prokura erloschen: Dr. Becker, Jan, Stuttgart, *21.12.1970.
2018-02-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiehenbrauk, Christian, Heilbronn, *28.05.1977.
2019-10-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Gerrmann, Holger, Stuttgart, *18.05.1970.
2020-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Kauk, Iryna, Frankfurt am Main, *07.02.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-28: Prokura erloschen: Wiehenbrauk, Christian, Heilbronn, *28.05.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Braun, Dominik, Stuttgart, *23.08.1976; Strotmeier, Volker, Stuttgart, *16.08.1977.