2008-01-09: Stamm- bzw. Grundkapital: 73.950 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt, auf 73.950 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4(Stammkapital)..
2009-01-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Beethovenstraße 3, 13158 Berlin Geschäftsführer:; 3. Abouchakra, Charles, *10.03.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 4. Virkus, Jessica, *15.08.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2009-07-01: Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008 ist das Stammkapital um 48.950,-- € auf 25.000,-- € herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital)..
2011-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Resa, Wieland; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Resa, Irene Kira, geb. Jürgens.