2011-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Singh, Jarnail, Spiesen-Elversberg, *10.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Singh, Sukhwinder, Spiesen-Elversberg, *17.03.1969. Geschäftsanschrift: Neunkircher Straße 68, 66583 Spiesen-Elversberg.
2011-03-02: Berichtigung der Geschäftsanschrift: Neunkircher Straße 70, 66583 Spiesen-Elversberg.
2014-01-18: Bestellt als Geschäftsführer: Singh, Sukhdev, Neunkirchen, *27.10.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Singh, Jarnail, Spiesen-Elversberg, *10.05.1966.
2018-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Singh, Jarnail, Neunkirchen, *10.05.1966.
2020-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Singh, Gurdeep, Neunkirchen, *03.09.1994. Bestellt als Geschäftsführer: Singh, Shavinderpal, Spiesen-Elversberg, *28.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.