2006-12-22: Zum Ochsen GmbH & Co. KG, Augsburg (Klausenberg 2, 86199 Augsburg, Betrieb von Gaststätten sowie Erbringung von Beherbergungsdienstleistungen.). Kommanditgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Seferi Gaststätten-Verwaltungs-GmbH, Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 22278), mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-21: Personendaten geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Drei Schwaben Küche Verwaltungs GmbH, Augsburg , mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-09: Firma geändert, nun: Zum Ochsen UG & Co. KG. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Drei-Schwaben-Küche Komplementär UG , Augsburg , mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Personendaten (nun: GZVDPH Verwaltungs GmbH, Flensburg (Amtsgericht Flensburg HRB 14082)) ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Drei Schwaben Küche Verwaltungs GmbH, Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 22278).
2020-12-16: Firma geändert, nun: Zum Ochsen GmbH & Co. KG. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Drei-Schwaben-Küche Komplementär UG , Augsburg . Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: GZVDPH Verwaltungs GmbH, Flensburg (Amtsgericht Flensburg HRB 14082), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-28: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: 4 Gastro Komplementär GmbH, Friedberg , mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Personendaten (nun: IV Gastro Komplementär GmbH, Friedberg (Amtsgericht Augsburg HRB 35547)) ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: GZVDPH Verwaltungs GmbH, Flensburg (Amtsgericht Flensburg HRB 14082).