2018-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Holzwickede beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. Holzwickede. Geschäftsanschrift: Wilhelm-Röntgen-Straße 4, 59439 Holzwickede.
2019-08-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kasoly, Tibor, Oer-Erkenschwick, *19.08.1978.
2020-01-31: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 40.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2018 hat den Beschluss abgeändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR.
2022-02-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Everding, Bernd Alfons, Unna. Bestellt als Geschäftsführerin: Kebben, Sonja Maria, Lennestadt, *15.08.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.