2008-03-13: Name der Firma: Preuß-Optik Inhaber Thomas Preuß e.K. Die Firma ist geändert..
2016-01-18: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 1: nunmehr; Liquidator: Harald Ewers Verwaltungs GmbH, Selk
(Amtsgericht Flensburg, HRB 575 SL); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit Wirkung vom 31.12.2015 ist die Gesellschaft aufgelöst. Geschäftsanschrift von Amts wegen eingetragen.
2017-03-16: Rechtsverhaeltnis: Die Firma ist erloschen.
2017-03-17: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.