2007-02-16: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Prekwinkel, Axel, Herford, *03.10.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schnepel, Anette Ingrid, Espelkamp, *30.07.1965. Prokura erloschen: Schnepel, Malte, Espelkamp, *03.06.1965.
2015-08-13: Die Gesellschafterversammlungen vom 17.07.2015 und 04.08.2015, haben eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen. Neue Firma: Prewi Messtechnik GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Messsystemen sowie die dazugehörige Software sowie der Handel mit Soft- und Hardware.
2016-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 2 (Gegenstand), § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen. Neue Firma: Prewi Mess- und Steuerungstechnik GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Mess- und Steuerungssystemen und der dazugehörien Software wie der Handel mit Soft- und Hardware.