2006-10-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Flosbach, Dieter. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Mario, Lindlar, *27.09.1973.
2008-10-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Flosbach, Klaus, Wipperfürth, *16.05.1962. Einzelprokura: Uhl-Flosbach, Barbara, Wipperfürth, *11.12.1963. Prokura erloschen: Dr. Flosbach, Klaus.
2010-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: der Import und Vertrieb von Schiefer und anderen Natursteinen sowie von Werkzeugen, Geräten und Zubehör. Vertrieb und Herstellung von Bedachungs- und Klempnerartikeln sowie von einschlägigen Maschinen, ferner von anderen Artikeln des Baubedarfs.