2010-10-01: Geschäftsanschrift: Achtern Barg 1a, 25436 Moorrege; Gegenstand: Handel und Vertrieb von Medizinprodukten sowie kaufmännische Beratungs- und Dienstleistungen im Medizinproduktebereich. Kapital: 13.000,00 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1. Schmidt, Jan, *10.04.1970, Moorrege, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.09.2010..
2011-10-11: Prokura: 1.
Deland, Martin, *13.10.1968, Heist, Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2011-12-29: Nicht mehr Prokurist: 1. Deland, Martin