2018-06-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.05.2018. Geschäftsanschrift: Adelheidweg 2, 71083 Herrenberg. Gegenstand: Die Unternehmensberatung, insbesondere im Bereich Logistik, Management-Consulting und Software sowie Anwendungsberatung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dieterle, Ralf, Herrenberg, *15.07.1974; Maestre Köhlinger, Maria, Wetzlar, *14.09.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
2019-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Prioneers GmbH.
2020-03-25: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Maestre Köhlinger, Maria, Bielefeld, *14.09.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.