2007-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 350.000,00 EUR beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bosse, Boris, Burgwedel, *25.12.1968. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Auf die neue Stammeinlage ist eine Sacheinlage in Höhe von 49.000,00 EUR (Wohnungseigentum) zu leisten. Hinsichtlich der Festsetzung wird auf den bei Gericht eingereichten Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Erhöhung des Stammkapitals vom 23.11.2006 Bezug genommen.
2008-12-08: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Lönsweg 17, 30938 Burgwedel.
2012-10-23: Bestellt als Geschäftsführer: Bosse, Boris, Burgwedel, *25.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steinmetzger, Karen, Wedemark, *08.03.1964. Prokura erloschen: Bosse, Boris, Burgwedel, *25.12.1968.
2019-12-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoge, Matthias, Wedemark, *05.12.1966.
2020-02-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Morcinek, Thomas, Kaufmann, Wedemark, *21.03.1956.