2006-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. med. dent. Plöger, Mathias, Zahnarzt, Detmold. Bestellt als Geschäftsführer: Bröcker, Hans, Detmold, *12.12.1923, einzelvertretungsberechtigt.
2012-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Bröcker, Hans, Detmold, *12.12.1923. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Plöger, Mathias, Detmold, *01.01.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-15: Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb eines Dentallabors, in welchem zahntechnische Arbeiten ausgeführt wrden, sowie der Handel und Vertrieb von Zahnersatzleistungen.
2017-07-18: Bestellt als Geschäftsführer: Blaschke, Thomas, Detmold, *13.07.1971, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Plöger, Mathias, Detmold, *01.01.1958.