2007-12-18: Die Hauptversammlung vom 29.11.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Darmstadt beschlossen. Außerdem wurde § 8 (Hauptversammlung) geändert. Neuer Sitz: Darmstadt. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Blickhan, Günter, Babenhausen, *10.12.1958. Bestellt als Vorstand: Hellmund, Erich, Darmstadt, *29.09.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-14: Nicht mehr Vorstand: Hellmund, Erich, Darmstadt, *29.09.1950. Bestellt als Vorstand: Hellmund, Stefan, Darmstadt, *11.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-30: Wegen Änderungen in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-09-10: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rößler Straße 90, 64293 Darmstadt .