2013-02-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Hohenstein-Hager, Claudia, Schwäbisch Gmünd, *18.12.1956.
2019-07-10: Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 6.250,00 EUR auf 31.250,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 31.250,00 EUR.