2021-02-23: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2021-07-29: Sitz / Zweigniederlassung: Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Garnisionkirchplatz 1, 10178 Berlin; Geschäftsführer: 2.
Wagner, Matthias, *11.06.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung und -verteilung), 10 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 13 (Mitveräußerungspflicht, Drag Along).
2021-08-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Garnisonkirchplatz 1, 10178 Berlin
2021-09-07: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Wagner, Matthias
2022-01-03: Prokura: 2.
Heinecke, Christian, *30.03.1981, Panketal OT Zepernick; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 , 10 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 11 (Vorerwerbsrecht).