2007-03-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haselsteiner, Robert Erich, München, *07.04.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Neumeier, Florian, München, *18.06.1977; Wolsdorf, Marcus, München, *28.01.1971, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-07-04: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.06.2000 mit der INTERHYP AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 125915) ist durch Änderungsvertrag vom 01.06.2007 hinsichtlich der Gewinnabführung geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 01.06.2007 zugestimmt.
2007-12-19: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.06.2000 mit der INTERHYP AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 125915) ist hinsichtlich der Beherrschung durch Aufhebung zum 31.12.2007 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der teilweisen Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2008-10-22: Bestellt: Geschäftsführer: Utecht, Jörg, München, *29.10.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-07-08: Geschäftsanschrift: Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München. Bestellt: Geschäftsführer: Günther, Dirk, München, *15.06.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Neumeier, Florian, München, *18.06.1977. Bestellt: Geschäftsführer: Hillbrand, Stefan, München, *21.05.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-05: Bestellt: Geschäftsführer: Härle, Hans-Georg, Herrenberg, *03.05.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hillbrand, Stefan, München, *21.05.1977; Utecht, Jörg, München, *29.10.1973. Bestellt: Geschäftsführer: Lichner, André, München, *12.09.1977; Peeters, Tomas, Königstein im Taunus, *25.10.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-11: Der mit der INTERHYP AG mit dem Sitz in München abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 01.06.2007 ist durch Vertrag vom 06.12.2018 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2018 hat zugestimmt.
2020-02-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Peeters, Tomas, Königstein im Taunus, *25.10.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Hillbrand, Stefan, Unterhaching, *21.05.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hillbrand, Stefan, Unterhaching, *21.05.1977. Bestellt: Geschäftsführer: Küchler, Kirsten, Gräfelfing, *14.01.1985; Nouar, Suleika Fatima, Berlin, *15.07.1983; Tenbusch, Florian Alexander, München, *27.12.1986, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.