2007-11-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.09.2007. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, Entwicklung und Durchführung neuer Produktkonzepte, Produkte, Geräte und Einrichtungen im Auftrag der pharmazeutischen Industrie und artverwandter Branchen, wie z.B. biotechnologischer Einrichtungen des Gesundheitswesens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Breuner, Burkhard, Münster, *03.10.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-26: Nach Berichtigung des Zunamens nunmehr Geschäftsführer: Dr. Breuer, Burkhard, Münster, *03.10.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-19: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Breuer, Marion Irene, Münster, *18.04.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-11: Nach Berichtigung von Amts wegen Geschäftsführer: Dr. Breuer, Burkhard, Münster, *03.10.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-03: Bestellt als Geschäftsführer: Kunert, Veronika, Marl, *20.02.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Makus, Carsten, Münster, *08.09.1978. Prokura erloschen: Dr. Breuer, Marion, Münster, *18.04.1961; Kunert, Veronika, Marl, *20.02.1975; Untereiser, Britta, Münster, *26.08.1967.
2018-04-17: Einzelprokura: Dr. Liebetrau, Karl, Münster, *11.08.1964.
2018-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Kunert, Veronika, Marl, *20.02.1975.
2018-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 9 beschlossen.
2019-04-12: Prokura erloschen: Makus, Carsten, Münster, *08.09.1978. Einzelprokura: Dr. Starck, Holger, Bad Zwesten, *25.03.1972; Vellmanns, Mike, Münster, *24.02.1973.
2019-12-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Brüggefeldweg 32, 48161 Münster. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Breuer, Marion Irene, Münster, *18.04.1961.
2019-12-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wienburgstraße 207, 48159 Münster.