2008-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Diesch, Dominik, Tübingen, *25.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-30: Neue Geschäftsanschrift: Mathildenstr. 34, 72070 Tübingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Diesch, Dominik, Tübingen, *25.02.1964.
2020-11-30: Berichtigung von Amts wegen bzgl.der Postleitzahl zur Geschäftsanschrift: Mathildenstr. 34, 72072 Tübingen.