2008-09-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.07.2008 mit Änderung vom 20.08.2008. Gegenstand: Verkauf, Vermietung und Vermittlung von Reparaturen von Gabelstaplern und Baumaschinen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kleene, Manuel, Garrel, *22.06.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Lohne beschlossen. Geschäftsanschrift: Zur Mark 8, 49393 Lohne. Bestellt als Geschäftsführer: Pöppelmann, Klaus-Ulrich, Lohne, *19.08.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kleene, Manuel, Garrel, *22.06.1975.