2009-08-24: Bestellt als Geschäftsführer: Protzek, Christoph, Lörrach, *30.05.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Protzek, Marianne, Weil am Rhein, *28.05.1954.
2020-06-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Protzek, Timo, Weil am Rhein, *26.10.1976.
2022-06-15: Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Protzek Biotec GmbH.