2005-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck.
2006-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 95.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
2013-03-20: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hils, Sonja, Herrsching, *03.09.1976.
2018-11-06: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Hils, Sven-Axel, Frieding/Andechs, *07.12.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hils, Sonja, Frieding/Andechs, *03.09.1976.
2021-08-10: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck. Geschäftsanschrift: Lindberghstraße 11, 82178 Puchheim.