2008-07-18: Bestellt als Geschäftsführer: Deeken, Edgar, Bösel/Petersdorf, *07.05.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Geschäftsführer: Burchard, Frank, Geschäftsführer, Wildeshausen, *28.09.1962.
2010-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 5 (Kündigung), 6 (Erbfolge), 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 12 (Gesellschafterversammlung), 17 (Fälligkeit) und 18 (Bekanntmachungen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Wildeshauser Straße 7, 26197 Ahlhorn.
2011-10-17: Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2014-02-21: Bestellt als Geschäftsführer: Willenborg, Christiane Therese, geb. Richard, Visbek, *18.01.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Deeken, Edgar, Bösel/Petersdorf, *07.05.1969.
2016-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 1.913.254,00 EUR beschlossen und ferner § 12 geändert. 39.046,00 EUR.
2016-08-12: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-10-16: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.954,00 EUR auf 45.000,00 EUR beschlossen. 45.000,00 EUR.