2006-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Bednorz, Herbert, Elektromeister, Dortmund. Bestellt als Geschäftsführer: Putsch, Gunnar, Wuppertal, *14.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Putsch, Wolfgang, Techniker, Gevelsberg.
2020-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Putsch, Christopher, Schwelm, *03.03.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-02: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Herdecke beschlossen. Herdecke. Änderung zur Geschäftsanschrift: Gahlenfeldstraße 7a, 58313 Herdecke.